22问答网
所有问题
当前搜索:
亳州市委常委最新名单
杜爱玉个人履历
答:
杜爱玉,女性,现任
亳州市委常委
、宣传部部长。她的职业生涯始于1989年9月,当时她在安徽农学院食品卫生检验专业学习,开始了她的学术之旅。1993年7月,她毕业后担任安徽农业大学畜牧水产学院的辅导员,随后在1995年5月晋升为团总支副书记,1997年8月进一步升至正科级团总支书记。在学业上,她于1997年9月...
亳州市
副市长都有哪些人
答:
汪一光,
市委常委
、常务副市长。负责市政府的常务工作、应急管理工作和财政、税务、金融、监察、人力资源和社会保障、编制、审计、交通运输、住房城乡建设、开发区建设、南部新区建设、国土资源、机关事务管理等方面的工作。分管市政府办公室、经济开发区管委会、住房城乡建委、财政局、人力资源社会保障局、编办...
黄甦婷哪个地方人
答:
黄甦婷是安徽人。黄甦婷,女,汉族,1972年3月生,省委党校研究生学历,教育学学士,现任安徽省
亳州市委常委
、组织部部长。曾任安徽省宿州市委组织部副部长,宿州市委组织部副部长、市委非公有制经济和社会组织工作委员会书记(兼,正处级),宿州市委组织部常务副部长。2022年1月,黄甦婷任安徽省宿州市政...
安微省
亳州市
市长是谁
答:
刘健:男,汉族,1955年12月出生,1972年至1979年6月加入党,研究生学历,目前
亳州市委
副书记,亳州市人民政府市长。担任:1972年至2000年6月担任书记,共青团肉类加工工厂在蚌埠,蚌埠团市委学少部部长办公室,副书记;蚌埠市工商局党组书记安徽省工商局党组成员,副主任;2000 2002年6月,亳州市
市委常委
...
宿州市黄甦婷简介
答:
黄甦婷,女,汉族,1972年3月生,黄甦婷是省委党校研究生学历,教育学学士,中共党员。黄甦婷现任安徽省
亳州市委常委
、组织部部长。黄甦婷曾任安徽省宿州市委组织部副部长,宿州市委组织部副部长、市委非公有制经济和社会组织工作委员会书记(兼,正处级),宿州市委组织部常务副部长。2022年1月,黄甦婷任...
平民法官何允芝主创
名单
答:
以下是平民法官何允芝主创
名单
的相关人员介绍:总顾问:汤涌,中共
亳州市委常委
、市人民政府副市长、市委宣传部部长;骆方平,中共亳州市委常委、市委组织部部长;贾臻,担任亳州市中级人民法院院长的重任。片名题字由张学群先生亲笔完成,为作品增添艺术气息。总策划:巩中,中共涡阳县委书记,与戴力,涡阳县委副...
袁方简历
答:
2002年10月至2003年9月,袁方转任安徽省宿州市质量技术监督局局长,同时担任党组书记。在此期间,他继续提升到安徽省质量技术监督局副局长,且在2007年至2009年期间,他作为党组成员,还曾挂职担任中共安庆市委常委、市政府副市长。袁方的职业生涯在2009年7月达到了
新
的高度,他成为中共安徽省
亳州市委常委
...
胡朝荣主要经历
答:
在2009年11月至12月,胡朝荣的职务进一步提升为亳州市人民政府副市长和党组成员,同时担任谯城区委书记。2009年12月至2010年1月,他成为市委常委,市人民政府副市长和党组成员,同时继续担任谯城区委书记。自2010年1月至今,他一直担任安徽
省亳州市市委常委
和谯城区委书记,且是省八次党代会代表和省十一届...
安徽省合肥市历届市长姓名
答:
6、马元飞(任期:1995.02-1999.05)马元飞 (1943.6— )原中共安徽省合肥
市委
书记、市长。江西乐平人。研究生学历。中共党员。7、钟咏三(任期:1987.09-1995.02)钟咏三(1938— )安徽省舒城县百神庙镇人。1958年毕业于安庆一中,1964年8月毕业于清华大学电机系。1956年5月加入中国共产党。
符连峰蚌埠简历
答:
符连峰,男,汉族,于1972年5月出生,安徽临泉人,1995年7月参加工作,1997年7月加入中国共产党,省委党校研究生学历,法学学士学位。现任蚌埠
市委常委
,市监察委员会副主任、代主任。符连峰曾在阜阳市担任过市人民检察院副检察长,监委副主任。2021年起,任
亳州市
监委副主任。2023年12月22日,蚌埠市...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜