22问答网
所有问题
当前搜索:
历任国防科委领导名单
中国将军上将排名
答:
历任国防
部副部长兼空军司令员、
国防科学技术委员会
副主任、国防部第五研究院院长等职务。1965年5月7日在上海病逝,终年55岁。陈锡联 上将陈锡联(1915年—1999年),湖北红安人。时任中国人民解放军炮兵司令员兼炮兵学院院长。历任中国人民解放军沈阳军区司令员、北京军区司令员、中央军委常务委员。国务院副总理等职务。199...
中华人民共和国
国防
科学技术工业委员会的历史沿革
答:
系由中国人民解放军
国防科学技术委员会
(简称
国防科委
,成立于1958年10月16日,是统一组织军队战略核武器研究、试制、试验、定型和监督生产的业务
领导
机关)、国务院国防工业办公室(简称国防工办,成立于1961年11月29日,
国防科委
军人脱军装转业是哪年
答:
1977年11月,国务院、中央军委决定成立中央军委科学技术装备委员会,统一
领导国防
科学技术和国防工业生产工作,张爱萍上将任主任。委员会下设办公室,简称军
委科
装办,刘华清上将任主任。1982年5月10日,国务院、中央军委决定,以
国防科委
现有机构为基础,将国防科委、国防工办和军委科装办合并,组成中国人...
李福泽的生平年表
答:
1958年10月起
历任国防科委
某部副司令员、代理司令员,国防科委副主任兼某部司令员等职,在祖国的西北戈壁艰苦奋斗了十六个春秋,先后直接参与组织
领导
了一批导弹和卫星的发射等重大试验任务,为发展中国国防尖端技术。1996年12月24日 在北京逝世,享年82岁。
聂荣瑧元帅的简介?
答:
聂荣臻(1899-1992),中国军事家,政治家,中国人民解放军创建人和
领导人
之一,中华人民共和国元帅。1899年12月29日生于四川江津。1919年赴法国勤工俭学。1922年加入旅欧中国少年共产党,1923年转入中国共产党。1924年到苏联学习。1925年回国后,
历任
黄埔军校政治部秘书兼政治教官,中共广东区委军委特派员...
爱国科学家 资料
答:
1955年回国后,
历任
中国科学院力学所所长,国防部第五研究院副院长、院长,七机部副部长,
国防科委
副主任,国防科工委科技委副主任,第3届中国科协主席,第6至8届全国政协副主席,中共第9至12届中央候补委员。现任中国人民解放军总装备部科技委高级顾问,中国科学技术协会名誉主席。 钱学森(1911.12.11--)应用力学、航天...
十大元帅-聂荣臻简介
答:
1924年10月到苏联学习。1925年8月回国后,
历任
黄埔军校政治部秘书兼政治教官,中共广东区委军
委成员
、军委特派员,中共湖北省委军委书记。后在中共中央军事委员会参与向北伐军派遣中共党员等工作。1927年7月中旬任中共前敌军委书记,参加南昌起义后任起义军第十一军党代表。同年12月,参与
领导
广州起义。192...
邓稼先个人资料
答:
邓稼先是中国核武器研制与发展的主要组织者、
领导者
,邓稼先始终在中国武器制造的第一线,领导了许多学者和技术人员,成功地设计了中国原子弹和氢弹,把中国
国防
自卫武器引领到了世界先进水平。1982年获国家自然科学奖一等奖,1985年获两项国家科技进步奖特等奖,1986年获全国劳动模范称号,1987年和1989年各获...
中国人民解放军军事科学院2009年
领导名录
视频时间 18:02
求刘亚楼的简介
答:
刘亚楼(1910.4.8—1965.5.7),是中华人民共和国的开国上将;出生于:福建省武平县湘店乡湘洋村人。在军人生涯中,任职的职位有:班长、排长、连长、营长、支队政委、团政委、师政委、师长、纵队副司令员、抗日军政大学训练部部长、教育长、东北民主联军参谋长、东北野战军参谋长、东北军区参谋长、...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
国防科委领导班子名单
国防科委历届任免一览表
国防科工委领导班子
国防科工委历任政委
国防科工委陈彬简介
国防科工局段六一简历
军事科技委副主任名单
国防部原部长泄密案件
军科委最厉害三个职位