22问答网
所有问题
当前搜索:
历任红河洲副州长名单照片
红河州
历届
副州长名单
答:
吴世雄,李国民。根据查询
红河
哈尼族彝族自治州人民政府官网信息显示,吴世雄,1970年3月出生,中共党员,省委党校研究生学历,任
红河州
委常委、州人民政府党组副书记、常务副州长,李国民:中央党校大学学历,任红河州人民政府党组成员、副州长。
云南省
红河州副州长
刘字
答:
云南省
红河州副州长
没有刘字。李扬,男,哈尼族,云南绿春人,中共党员,1964年10月生,1985年8月参加工作,党校在职研究生学历,2015年10月至今,中共红河州委常委、红河州人民政府副州长。聂明,男,汉族,云南禄劝人,中共党员,1962年3月生,1983年8月参加工作,大学学历,2008年2月至今任红河州...
李成武
红河州副州长
答:
李成武,男,彝族,出生于1968年8月,拥有中央党校研究生学历,中共党员。自1987年7月起,他开始了他的职业生涯,目前担任云南省
红河州
人民政府的
副州长
职务。1984年9月至1987年7月,他在红河州民族师范学校石屏普师班接受教育。毕业后,他开始了教师生涯,于1987年7月至1989年9月在石屏县哨冲小学任教。
云南
红河州
什么时候免去
副州长
李繁杰的职务
答:
没免职。根据查询云南
红河州
官网得知没有被免职。李繁杰,男,汉族,1972年4月出生,共产党员,研究生学历,1995年8月参加工作。李繁杰已经于2019年10月挂职担任红河州委常委、副州长职务。
红河州州长历任
的州长曹
答:
1957年11月13—18日,
红河州
第一届人民代表大会第一次会议在蒙自召开,选举产生了自治州州长、
副州长
及人民委员会组成人员39人。选举哈尼族李和才为首任州长。1957年11月18日,在蒙自城南郊广场举行各族各界人民群众参与的5万多人的庆祝大会,正式宣告红河州哈尼彝族自治州成立。每年的11月18日也就成为...
红河洲
现任洲长是谁?
答:
杨福生,男,哈尼族,云南墨江人,中共党员,1961年9月生,1982年8月参加工作,硕士研究生学历,现任中共
红河州
委副书记、州人民政府
州长
。1978年10月至1982年8月在昆明工学院采选系采矿专业读书;1982年8月至1984年7月任云锡老厂锡矿胜利坑技术员;1984年7月至1986年10月任云锡老厂锡矿胜利坑副坑长...
红河州长
白成亮现在何处
答:
政法委书记。1993年3月任建水县委副书记,县长。1995年5月任
红河
自治
州副州长
。1998年4月任红河自治州州长。1998年6月任红河自治州委副书记,州长。2005年4月挂职长江三峡总公司。2005年6月任云南省林业厅党组书记。2005年7月任云南省林业厅厅长。2008年1月当选为云南省第十届政协副主席。
岳晓武的介绍
答:
岳晓武,男,汉族,1967年1月生,河南南阳人,1989年7月参加工作,2002年6月加入中国共产党,大学学历,现任中共
红河州
委常委、州人民政府党组成员、
副州长
。
刘一平的人物履历
答:
11 云南省
红河州
委组织部副部长;1992.11——1995.01 云南省泸西县委书记;1995.01——1995.05 云南省红河州人民政府秘书长;1995.05——1998.04 云南省红河州人民政府
副州长
(其间:1996.04—1998.03 在中国社科院工业经济系工业经济专业研究生课程班学习);1998.04——2002.11 云南省红河州委...
董家禄的人物履历
答:
党委副书记;2004年02月至2006年07月任
红河州
公安局局长、党委书记;2006年07月至2009年12月任红河州人民政府
副州长
、公安局局长、党委书记。2009年12月至2013年03月任云南省公安厅副厅长、党委委员2013年03月至今任云南省公安厅党委副书记、副厅长(正厅级)。 2015年8月起任公安厅常务副厅长 ...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
云南省红河州长
红河州历届副州长名单
红河州州长罗萍丈夫李扬简历
红河历任常务副州长
红河州历任领导班子简介
红河州州长李扬的老婆
李国民提名红河州代州长
红河州现任副州长名单
红河州副州长分工