22问答网
所有问题
当前搜索:
安顺市政协
安顺市政协
委员是什么级别
答:
安顺市政协
委员没有固定的级别。安顺市政协委员是地方人民政协的组成人员,其级别并没有固定的规定。根据《中华人民共和国人民政协组织法》的规定,人民政协委员的产生和组成是根据各级人民代表大会的决定和选举产生的,其级别和职务由各级人民代表大会决定。因此,安顺市政协委员的级别可能因人而异,没有固定...
贺未泓工作经历
答:
2006年12月至2008年12月,贺未泓的职务进一步提升为贵州省
安顺市政协
副主席,同时继续在九三学社和市文联担任重要职务。在2008年之后,他一直是贵州省安顺市政协副主席,九三学社安顺市委主委,并且是政协贵州省第十届委员会委员。2011年12月22日,他当选为政协第三届安顺市委员会副主席。
安顺
是县级市还是地级市?
答:
贵州省
安顺市
的市委、市政府、市人大和
市政协
都是正厅级编制,也就是说这四个部门的一把手都是正厅级以上的职务。不用怀疑,贵州的第大三城市【1 贵阳 2 遵义 3 安顺 】,绝对是地级市!
周建琨妻子是哪里人
答:
河南人。周建琨出生于1960年6月,河南叶县人,曾任贵州省政府副秘书长,安顺市市长、市委书记,毕节市委书记等职。2017年1月,周建琨任贵州省
政协
副主席,2018年1月任贵州省政协党组成员,2020年1月再次任贵州省政协副主席。期间,他一直兼任毕节市委书记,直到2021年8月卸任 ...
李万惠是谁
答:
散文《口弦声里说岩上》等四篇,发表在
安顺市政协
主编的《乡愁家国》。小说《远去的祈盼》、《转转场》、《心结》等20余篇,发表在《安顺文艺》、《平坝文艺》、《珍珠泉文艺》等。富有大明屯堡遗风韵味的小说、散文、故事,如《山歌高手“细幺娘”》、《屯堡美食家》 《抬亭子》 《打清醮》等50多...
韦林的个人履历
答:
1978.04——1982.02,贵州民族学院中文系汉语言文学专业学习;1982.02——1986.06,贵州省
安顺
地委办公室工作员;1986.06——1987.09,贵州省安顺地委办公室秘书;1987.09——1990.06,贵州省安顺地委办公室秘书科副科长;1990.06——1992.09,贵州省镇宁自治县副县长;1992.09——1994.08,贵州省...
苏国强的工作经历
答:
1973.11——1975.12,贵州省息烽县养龙司、平坝县乐戈公社知青1975.12——1977.06,贵州省龙岩机械厂学工1977.06——1979.12,贵州省
安顺
地区广播器材厂工人1979.12——1987.01,贵州省安顺地区检察分院书记员、助检员(其间:1983.09——1985.08在安顺地委党校党政专业大专班学习;1986.02——1987...
颜学丽的工作经历
答:
1977.07——1978.04,贵州省
安顺
地区轻机厂工人1978.04——1982.01,贵州大学中文系汉语言文学专业学习1982.01——1991.11,贵州省安顺地委办公室工作员、秘书、副主任科员、信息科副科长(正科级)、信息科科长1991.11——1994.10,贵州省安顺地委副秘书长1994.10——1996.06,贵州省安顺地委副秘书...
清镇什么时候划给贵阳管辖的 原来是属于
安顺
地区
答:
清镇什么时候划给贵阳管辖的 原来是属于安顺地区 1992年经国务院批准撤县设市,1996年划归贵阳市管辖 以前开阳县属于安顺地区吗?
安顺市
行政区划变动情况介绍 (1949、11—2006、12) 安顺市位于贵州省中部偏西,周边分别与贵阳市、黔南布依族苗族自治州、黔西南布依族苗族自治州、六盘水市、毕节地区接壤;全市国土面积9264...
安顺
旅游攻略必玩的景点推荐
视频时间 08:00
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
安顺市政协网站
贵州安顺政协领导班子
安顺市主要领导调整
安顺市政协委员会名单
安顺市政协领导班子名单
安顺政协官网网站
安顺市政协一届一次会议
安顺市政协领导班子
安顺政协刘彤调走