22问答网
所有问题
当前搜索:
杜尔伯特新任书记公示
刘放履历
答:
刘放的生涯历程从1983年10月至1985年10月开始,他在这个阶段完成了应征服兵役的职责。随后,从1985年10月至1996年12月,他在
杜尔伯特
蒙古族自治县机电公司工作,期间还于1987年9月至1990年1月在黑龙江物资职工大学进修学习。1996年12月到2002年3月,刘放担任杜尔伯特蒙古族自治县供销社副主任,担任副...
徐广国的个人履历
答:
大庆市大同区委常委、副区长;1995年02月—1997年03月,大庆市乡企局局长、党组书记;1997年03月—2003年06月,
杜尔伯特
蒙古族自治县委书记(其间:2000年3月—2003年01月在省委党校经济管理专业在职研究生班学习);
宋玉红履历
答:
至今,宋玉红依旧在中共
杜尔伯特
蒙古族自治县第十七届委员会常委的职位上,继续担任宣传部长,为地方的宣传工作和文化建设发挥着重要作用。她的职业生涯中充满了多个重要角色的转变和职责的拓展。
杜尔伯特
县
新任
县长叫什么名字
答:
王大勇
赵国庆的人物履历
答:
12—2001.06 中共
杜尔伯特
蒙古族自治县委组织部副部长2001.06—2003.07 杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡党委
书记
2003.07—2004.04 杜尔伯特蒙古族自治县县委常委、宣传部部长2004.04—2009.09杜尔伯特蒙古族自治县县委常委、宣传部部长2009.09—至今 杜尔伯特蒙古族自治县县委常委、政法委书记 ...
薛志伟的主要履历
答:
1997.02 大庆市委组织部经济干部管理科科长1997.02—1998.02 大庆市委组织部党政干部管理科科长1998.02—2001.02 大庆市委组织部副部长2001.02—2003.06 大庆市委组织部副部长(正处级)2003.06—2009.12
杜尔伯特
蒙古族自治县县委
书记
2009.06—至今 大庆市人大副主任、杜尔伯特蒙古族自治县县委书记 ...
黑龙江省大庆市龙凤区人力资源和社会保障局局长是谁?
答:
黑龙江省大庆市龙凤区人力资源和社会保障局局长是张淑芹,孙德才是
书记
。张淑芹现任龙凤区人力资源和社会保障局局长,拟任龙凤区委常委。在张淑芹之前是孙德才当局长。接任张淑芹的还不知道。劳动和社会保障局领导分工书记 孙德才主管工作:负责全面工作,分管劳动保障监察局。副局长 张新军分管工作:就业、培训、信访、仲裁、职...
陈家围子村的吉林扶余县
答:
(说明,据“黑龙江作家网 > 作家辞典 > 文坛新秀”介绍:任青春,黑龙江省
杜尔伯特
蒙古族自治县人,1982年参加工作,后来当过任杜尔伯特图书馆副馆长、宣传部副部长、文体局局长等,现任县文广体局党委
书记
,在《人民日报》等近百家报刊杂志发表文学作品百万字。) 1、马小星调查该掉龙事件1994年底,《上海滩》杂志社...
大庆市副市长发生什么事了?
答:
2001.02-2006.11
杜尔伯特
蒙古族自治县委常委、组织部部长 (其间:2002.03-2005.01 省委党校经济管理专业研究生班学习)2006.11-2009.05 杜尔伯特蒙古族自治县委常委、县政府副县长 2009.05-2011.11 肇源县委副
书记
2011.11-2015.07 肇源县委副书记、县政府县长 2015.07-2017.01 肇源县委书记 201...
泰康镇党政领导
答:
2004年,随着全县机构改革的完成,泰康镇的党政领导班子配置如下:孟海涛担任党委
书记
,他同时肩负毕文成的职责,担任党委副书记兼镇长;霍洪文作为党委副书记,负责纪检和人大工作;副镇长则由付国春和王铮共同担任。此外,社区管委会副主任由王宪民和孔祥瑞共同负责。2005年,泰康镇积极应对“畜牧强县、生态优...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
杜蒙县最新干部任免
杜尔伯特干部公示名单
杜蒙县县委书记简历
杜尔伯特县历届县委书记
杜尔伯特蒙古族县委书记履历
杜蒙县现任委书记是谁
杜尔伯特县委领导班子
大庆市最新拟任职干部公示
杜蒙县历任书记名单