22问答网
所有问题
当前搜索:
江阴市政府领导名单
江阴市
市长是谁
答:
江阴市
市长是包鸣。包鸣,男,汉族,1969年3月生,江苏无锡人,1993年7月加入中国共产党,1991年8月参加工作,在职研究生学历,学士学位。现任江苏省江阴市委副书记,
市政府
市长、党组书记,江阴高新技术产业开发区党工委副书记、管委会主任。他的职责范围涵盖了江阴市的行政、经济和社会事务的多个方面。作...
201o年至2o17年历任
江阴市
市长及副市长
名单
答:
市长:1、蔡叶明;2、王锡南 副市长:1、刘宝琳;2、安和平;3、赵晓龙;4、李发生;5、单根荣;6、于娟侠;7、丁领战;8、张霞。江阴地域原属吴地延陵,晋朝始置
暨阳县
;1983年,
江阴县
改属无锡市;1987年撤县建市;2017年,
江阴市
成为江苏省唯一的“
市县
同权”县级集成改革试点城市,因地处“...
江阴
镇党政
领导
答:
江阴
镇的党政
领导
分工明确,各司其职。李文清书记全面主持党委工作,对整个镇党委负责。王言霖副书记兼镇长则负责
政府
的全面管理工作,主要关注财政办的事务。陈雄华委员作为人大主席团主席,负责人大主席团的全面工作,同时协助江阴工业区项目的协调和落实,他的工作区域涉及到下石片。何航副书记兼纪委书记,主...
吴芳个人履历
答:
2011年6月,吴芳的职责范围进一步扩大,她被任命为江阴市委常委,负责宣传工作,为城市的文化和舆论导向做出了贡献。2012年2月9日,她在
江阴市
十五届人大常委会的第二十八次会议上再次被任命,这次她担任了江阴市人民
政府
副市长的职务,这一任命标志着她在政府管理领域中担任了重要
领导
角色。
项雪龙履历
答:
1998年11月,项雪龙调任中共
江阴市
青阳镇党委书记,同时继续在
市政府
任职。2001年3月,他成为江阴市人民政府副市长,兼青阳镇党委书记,职责进一步加重。同年6月,他的职务简化为江阴市人民政府副市长。2002年7月,他担任中共江阴市委副书记,以正处级身份援疆,任霍城县委书记,体现了他的跨区域
领导
能力。
现任
江阴市
环保局副局长的名字
答:
江阴市
环保局
领导
介绍 胡尚治 男,1954年2月生,大学本科,中共党员,现任江阴市环境保护局局长、党委书记。个人简历:1994年1月任市委宣传部党教科科长,1999年1月任江阴市西石桥镇党委副书记、镇长,2001年6月任江阴市利港镇党委副书记、
政府
主要负责人,2001年10月任江阴市申港镇党委书记,2006年12...
陈德荣履历
答:
陈德荣先生的职业生涯开始于江苏省无锡市,他曾担任郊区
政府
办公室副主任和区委组织部常务副部长,积累了早期的行政管理经验。在2005年到2006年期间,他晋升为江苏省无锡市城市管理局(行政执法局)的局长,同时担任党组书记,负责城市管理与决策工作。接下来,他在2006年到2007年期间,进一步升任
江阴
市委...
江阴市
建设局的
领导
分工
答:
局党委书记、局长蔡欣同志:主持局党委、局行政全面工作,主管重点项目建设、组织人事、财务审计、依法行政、企业管理等工作,联系办公室、组织人事科、财务科、重点办; 局党委副书记、副局长陈强同志:协助局长工作,分管党务、精神文明建设、组织人事、宣传、人武部、工青妇、教育、法制、依法行政、机关行政...
江阴市
地方税务局
领导
信息
答:
顾敏明副局长、党组
成员
负责税收及非税收入政策、法规工作、人事教育等事务,还分管税政科、人事教育科、退管委等,以及靖江园区税务分局。他出生于1963年9月,
江阴
人,大专学历,政工师。陈增伟副局长是税收计划、财务、征收管理、发票管理等方面的负责人,他分管计划财务科、征收管理科等,同时还兼任市局...
常熟市
市政府
里有什么
领导
答:
陈惠良副市长 范建国副市长 陶 理副市长 朱亚辉副市长 孙 健副市长 沈一平副市长 张继银副市长(挂职)周灵群副市长(挂职)简介:常熟,简称虞,因“土壤膏沃,岁无水旱之灾”得名“常熟”,是一座千年古城,苏州市代管县级市。常熟市东北濒长江,东南邻太仓,南接昆山市、苏州市相城区,西连
江阴
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
江阴市政府班子名单
江阴市政府领导名单照片
江阴领导班子一览表
江阴市政府官网市领导分工
江阴市领导名单及简历最新
江阴最新领导干部公示
江阴市政府班子
江阴最近一批公示干部
江阴高新区最新领导班子任命