22问答网
所有问题
当前搜索:
河北省固安县历任书记名单
薛永纯的人物履历
答:
2007.04-2010.11 中共河北省大城县委常委、政府常务副县长;2007.04-2010.11 中共河北省大城县委常委、常务副县长(正处级)2010.11-2011.02 中共
河北省固安
县委副
书记
、代县长2011.02-2011.08 中共河北省固安县委副书记、县长 2011.08-2014.12 中共河北省固安县委书记2014.12-2015....
承德的本市领导
答:
2016.02 承德市人民政府市长 李晋宇,男,
河北固安
人,汉族,1969年8月生人,1992年7月参加工作,1991年11月加入中国共产党,研究生学历,毕业于河北农业大学经济管理学院农业经济管理专业,现任承德市委常委、常务副市长。主要工作经历:1988年9月至1992年7月,河北农业大学机电工程系农业电气自动化专业学习;1992年7月至1993年...
河北
廊坊市出了多少名人?
答:
蒋鸿遇:(1884一1929年),
固安县
南房上人。冯玉祥第十六混成旅参谋长。 刘凌沧:(1907一1988年),固安县赵各庄人。中国工笔重彩人物著名画家。 潘秉衡:(1912一1970年),固安县西塘洋人。著名玉雕专家、一代宗师、北京玉器业"四大怪之首"。 刘六、刘七:文安县刘庄子(马武营西北)人,明朝中期农民起义军著名首领。 董...
杨培苏为什么会当县长
答:
河北省
唐山市委副
书记
杨,女,汉族,1969年1月生,河北武安人,1992年3月入党,1996年10月参加工作。她毕业于中国农业大学应用化学系,获得农业药学硕士学位。[5]现任河北省唐山市委副书记。[1] 1989.09—1993.09,河北农业大学植物保护系植物保护专业学习1993.09—1996.10,中国农业大学应用化学系农业...
廊坊市邢邵祥是什么职位
答:
廊坊市邢劭祥现在担任廊坊市固安县委副
书记
,此前曾任固安县委常委兼政法委书记、统战部长,
固安县
副县长兼县公安局局长。
刑质斌是哪里人
答:
祖籍山西昔阳,1947年11月生于
河北省固安县
,北平和平解放后随父母迁入京城。论祖籍是山西 论出生地是河北 论现在户口是北京 和湖北没关系
李晋宇邯郸简历介绍
答:
李晋宇是邯郸市委
书记
。李晋宇,男,汉族,
河北固安
人,1969年8月生,1991年11月加入中国共产党,1992年7月参加工作,中国人民大学财经学院财政学专业毕业,在职研究生学历,经济学博士学位。现任河北省邯郸市委书记、邯郸军分区党委第一书记。1988年9月-1992年7月期间,在河北农业大学机电工程系农业电气...
于成龙直隶是什么意思?
答:
于成龙(1638-1700)字振甲,号如山,汉军镶黄旗人,(今
河北省固安县
)后人又称他为“小于成龙”。他也是一位好官,在老于成龙手下做过知州,还曾得到过老于成龙的保举,后因政绩升任江宁知府。康熙皇帝南巡至江宁,要他好好向老于成龙学习。这也可以算是清史上的一段佳话。康熙七年,任直隶乐亭知县,八年任滦州知州...
请问顺义发改委主任叫什么?副主任是谁?
答:
北京天竺房地产开发公司党委
书记
、经理;2006年4月至今任中共顺义区委发展和改革工作委员会书记、顺义区发展和改革委员会主任。发改委副主任:秦拥军 秦拥军,男。1965年11月出生,
河北省固安县
人,满族。学历研究生。1987年6月加入中国共产党,1983年6月参加工作。从参加工作到1984年4月在顺义县劳动局...
新兴际华集团有限公司怎么样?
答:
曾任
河北省
廊坊市电信局综合办公室主任、廊坊市
固安
电信局局长、廊坊市电信分公司副总经理、总经理,中国电信河北分公司副总经理、党组成员、中国电信河北分公司总经理、党组
书记
、中国电信河北网络资产分公司总经理。现任中国电信集团市场部总经理。于2019年3月11日起获委任中国电信股份有限公司执行副总裁。于2019年8月...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
固安县历届书记一览表最新
固安历任书记一览表
固安县历任县委书记
固安县最新人事任免
固安县历任县委书记名单
现任固安县委书记个人简历
固安县历届领导班子
固安县县委书记简历
固安县县长冯斌调往唐山