22问答网
所有问题
当前搜索:
滑县县委书记名单一览表
董良鸿的介绍
答:
董良鸿1,男,汉族,1966年6月出生,中共党员,硕士研究生,经济师,湖北省天门市人,现任河南省安阳市委常委、
滑县县委书记
。
王春安任职
答:
2001年9月,王春安的职务变为
滑县县委
副
书记
,他的行政级别和影响力持续提升。2004年4月,他跨区域任职,成为中共河南省林州市委副书记,同时担任市政府党组书记和市长,这一时期的他负责着更为重要的地方管理职责。直至2007年6月,王春安的职务进一步提升,成为中共林州市委书记,他的领导地位达到了新的高...
李若鹏怎么了
答:
李若鹏是汉族,1974年12月出生,河南省平顶山市人,博士研究生学历,1996年09月参加工作,2000年06月加入中国共产党。2002年在北京大学政府管理学院行政管理专业博士研究生学习(其间:2002.09到2003.09任北京大学第二十三届研究生会主席;2002.09—2003.09任团中央中华全国学生联合会执行主席);历任河南...
李若鹏工作经历
答:
李若鹏的职业历程始于2002年,当时他担任北京大学研究生会的主席,同时兼任中华全国学生联合会的执行主席。这段经历为他积累了丰富的学生组织管理和沟通协调经验。2004年,他迈入政界,成为河南省安阳县政府的副县长,开始了他在政府部门的实际操作和决策工作。在接下来的两年里,他的职责范围进一步扩大,担任...
聂真的介绍
答:
聂真(1908- 2005 ),河南滑县留固镇西尖庄人,北平中法大学肄业。1929年受中共党组织委派进入滑县国民党县党部,利用合法身份开展革命斗争。1930年11月加入中国共产党。1931年任中共北平东城区委宣传部部长,后经组织安排回滑县建立中共
滑县县委
,任
县委书记
。
黄道功的人物履历
答:
12——1997.12共青团河南省安阳市委副书记、党组成员1997.12——1998.10共青团河南省安阳市委书记、党组书记1998.10——1999.03滑县县委副书记1999.03——2004.04滑县县委副书记、县长2004.04——2006.05
滑县县委书记
2006.05——2006.06兰考县委书记2006.06——2009.03开封市委常委、中共兰考县委书记...
李若鹏的履历
答:
李若鹏,女,汉族,1974年12月出生,河南省平顶山市人,博士研究生学历,1996年09月参加工作,2000年06月加入中国共产党。现任河南省商务厅党组成员、副厅长。2017年3月1日,受中共河南省驻马店市西平
县委书记
聂晓光同志委派,河南省西平县人大常委会副主任、县产业集聚区管委会主任丁建华一行专程赴京拜访北京...
古松任平顶山市副市长
答:
古松,男,汉族,1967年2月出生,原籍河南省鹿邑县,1986年5月加入中国共产党,1990年7月毕业于郑州大学,文学学士,政治学硕士。现任河南省平顶山市人大常委副主任。2000年10月,任河南省委办公厅综合处副处长;2004年06月,任河南省委办公厅综合二处正处级调研员;2005年12月,任
滑县县委
常委、副县长...
宋国臣的人物生平
答:
1953年6月任团
滑县县委
副书记。1956年1月任中共安阳地委组织部干事,滑县县委委员,县革命委员会常委,中共滑县县委办公室主任。1970年10月任中共淇县委副书记,县革命委员会副主任,长垣县委副书记、
县委书记
,浚县县委书记。1981年11月任安阳地委副书记。1983年4月任南阳地委书记。1986年6月任中共开封...
2022
滑县
新任公安局长是谁
答:
2022年河南省
滑县
新任公安局长是周峰,他是在滑县第十五届人大常委会第三十七次会议上被任命的,原公安局长是张国庆。周峰,1972年4月出生,男,汉族,大学文化程度,中共党员 。除了担任滑县公安局长之外,他还担任着滑县公安局党委
书记
、滑县公安局督察长、滑县县政府副县长等职务,主持滑县公安局的全面...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
滑县女县委书记简历
滑县主要领导调整
滑县历任县委书记有几位
滑县陈忠书记走了换谁了书记
滑县县委书记是谁现任
滑县最新任命各局局长
滑县县委书记陈忠要调走吗
2024滑县最新任免
滑县县委领导班子简介