22问答网
所有问题
当前搜索:
现任上海市委班子成员
中国民主促进会
上海市委
员会领导介绍
答:
蔡达峰
,男,汉族,1960年6月生,上海市人,博士。1995年1月加入民进。现任民进中央副主席、全国政协常委、上海市人大常委会副主任、民进上海市委主委、复旦大学副校长、教授、博士生导师。
吴毅
,男,汉族,上海市人,1953年4月生,大学。1994年10月加入民进。现任民进中央委员、民进上海市委副主委、上海市...
陈宇剑
个人简介
答:
陈宇剑
,男,1972年1月出生,汉族,籍贯山东郯城,全日制大学,经济学学士,公共管理硕士,高级经济师。1993年7月参加工作,1992年4月加入中国共产党。现任上海市政府党组成员、副市长,中共上海市闵行区委书记。2021年9月,根据《党政领导干部选拔任用工作条例》规定,经上海市委研究决定,陈宇剑拟任地区党委...
上海市委
组织部长是什么级别的
答:
组织部长是正厅局级。根据查询上海官网显示,
上海市委
组织部长是正厅局级,级别的。上海简称沪,别名申。位于太平洋西岸,亚洲大陆东沿,中国南北海岸中心点,长江和钱塘江入海汇合处。
现在
上海
市的市长是谁?
答:
韩正
中共上海市委副书记,上海市市长。1954年4月生,浙江慈溪人,1979年5月加入中国共产党,1975年12月参加工作。经济学硕士毕业,高级经济师。韩正1994年毕业于华东师范大学。历任上海市化工局团委书记,市化工专科学校党委副书记,上海胶鞋六厂党委书记、副厂长,上海大中华橡胶厂党委书记、副厂长,共青团...
现任上海
市长是谁
答:
杨雄(1953年11月-)
,浙江省杭州市人,生于上海南汇,中国社会科学院经济学硕士,高级经济师。1985年6月加入中国共产党。现任中共上海市委副书记、上海市人民政府市长。 经历 1985年7月,杨雄毕业于中国社会科学院研究生院,获经济学硕士。随后,进入上海市政府工作。曾历任,市经济研究中心副处长,上海...
上海
市金山区人民政府
现任
领导简介
答:
曹婕副区长曹婕,1972年1月出生,河北石家庄人,大学学历,文学学士,1999年4月加入中国共产党,她以其深厚的管理背景,担任政府副区长和党组
成员
,为金山带来创新思维。蔡宁副区长蔡宁,1974年1月生,山东鱼台人,工学学士,法学博士,作为高级工程师和民革
上海市委
副主委,他在科技与政治结合的领域发挥着...
上海
市常任副市长杨雄曾经担任过哪些职务呢?
答:
杨雄
,男,汉族,1953年11月生,浙江杭州人,1985年6月入党,1969年11月参加工作,1985年7月毕业于中国社会科学院研究生院,研究生学历,经济学硕士,高级经济师。现任中共上海市委常委、上海市常务副市长,市政府党组副书记。履历 上海市经济研究中心副处长 上海实事公司综合信息部副经理 上海市计委长远...
徐力担任
上海
市人民政府侨务办公室党组书记、主任前的职务是什么?_百 ...
答:
吴国伟,男,1955年2月生,浙江鄞县人,大学学历,中共党员,担任市纪委驻
上海
市人民政府侨务办公室纪检组长,同时为党组
成员
,负责纪检组、监察室的管理工作。陶国丰,1957年12月生,安徽南陵人,全日制大专学历,曾任市政府侨办多个处室处长,
现任
副巡视员,党组成员,分管国外处(港澳台处)。
上海
巿现在巿长是那一位叫什么名字?
答:
截止2020年10月,上海巿
现任
巿长是龚正。龚正,男,1960年3月生,汉族,江苏苏州人,中共党员,1982年8月参加工作,在职研究生,经济学博士。现任十九届中央委员,
上海市委
副书记、市长、市政府党组书记。2020年7月21日,上海市第十五届人民代表大会第四次会议选举龚正为上海市市长。
殷一璀履历
答:
殷一璀自1978年开始在华东师范大学历史系历史专业学习,后成为
上海
市静安区烟糖公司的一名营业员,同时担任团总支部书记。随后,她转任华东师范大学历史系的团总支部书记、政治辅导员及教师,以及华东师范大学
党委
委员和青年部部长。1986年,她晋升为华东师范大学党委副书记。从1992年到1994年,她担任上海市...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
上海市委常委成员
上海市委常委班子成员名单
上海市委秘书名单一览表最新
上海市委领导班子一览表
上海市委办副主任名单
上海市领导班子成员名单最新
上海市委宣传部领导班子
现任上海市委办公厅副主任
上海市政府领导班子成员简介