22问答网
所有问题
当前搜索:
甘肃省金昌市历任市委
金昌市
市长?
答:
张应华
,男,汉族,1964年02月生,甘肃会宁人。1985年02月入党,1988年07月参加工作,研究生学历,甘肃省委党校经济社会发展与党的领导专业。1984.09—1988.07 西北师范大学中文系中文专业学习 1988.07—1992.02 甘肃省中医学校学生科、组织科干事、班主任 1992.02—1993.09 甘肃省委组织部组织处科员 1...
王春江
的个人履历
答:
06参加
甘肃
省委党校专门史专业研究生班学习)2003.12—2006.06金川区委副书记2006.06—2007.01金川区委副书记、代区长2007.01—2009.02金川区委副书记、区长2009.02—2009.04金川区委书记、区长2009.04—2011.04金川区委书记2011.04--2013.06
金昌市委
常委、市委秘书长2013.06--2014.09金昌市委常委...
马森
的个人履历
答:
04 金昌市财政局局长2001.04—2007.01 金昌市副市长2007.01—2007.02 中共金昌市委常委、副市长2007.02—2010.10
中共金昌市委常委、宣传部部长(其间:2007.09—2010.06参加甘肃省委党校公共管理专业研究生班学习)2010.10—2011.10 中共金昌市委副书记、市委党校校长2011.10—2013..04 中共金昌市委...
金昌市
有几个区县
答:
金川是中共金昌市委
、市人民政府的驻地,因镍矿储量居全国首位,被誉为“祖国的镍都”。金川还是世界著名的多金属共生大型硫化铜镍矿之一,镍矿藏量仅次于加拿大萨德伯里矿,居世界第二位,被誉为丝绸古道上的“夜明珠”。2、永昌县:隶属于甘肃省金昌市,位于甘肃省西北部,地处河西走廊东部、祁连山北麓、...
马国兴
的简历
答:
1979.09—1981.07 张掖师范学校学生;1981.07—1983.10 金川公司联校教员 ;
1983.10—1988.02 共青团金昌市委科员
;1988.02—1989.01 金昌市监察局科员 ;1989.01—1991.08 金昌市监察局副科级监察员、办公室副主任;1991.08—1993.07 金昌市监察局监察科科长 ;1993.07—1996.08 金昌市纪委纪检监察...
陆武成的人物履历
答:
1994.02-1996.08,
甘肃
省委组织部干部调配处处长;1996.08-1998.09,
金昌市委
副书记、市委党校校长;1998.09-1999.04,金昌市委副书记、金昌市人民政府代市长;1999.04-2000.12,金昌市委副书记、金昌市人民政府市长;2000.12-2001.04,金昌市委副书记(主持市委工作)、金昌市人民政府市长;...
关尧的个人履历
答:
其间:2002.01--2003.12在北京大学马克思主义学院市场经济高级研修班学习)2006.11--2007.04
金昌市委
组织部副部长兼市委老干局局长、金川区委书记2007.04--2008.11 金昌市委组织部副部长、金川区委书记2008.11--2008.12 张掖市政府副市长候选人、党组成员2008.12-- 2014.08张掖市政府副市长、党组...
关于
甘肃金昌市
答:
科技发展
金昌
建市以来,科技工作在
市委
、市政府的正确领导下,协同各方力量,认真组织实施“科教兴市”战略,强化科技成果向现实生产力转化工作,全面提高各产业的科技含量和水平,加快科技进步步伐,促进国民经济健康发展,取得了显著成效。 —— 科技计划顺利实施。该市科技计划是以科研、科技攻关、星火、火炬、成果推广和...
嘉峪关市长丁泽君简介?
答:
王钧任
金昌市委
书记 近日,省委决定:王钧同志任金昌市委书记;张永霞同志不再担任金昌市委书记、常委、委员职务,另有任用。王钧同志简历 王钧,男,汉族,1971年10月出生,
甘肃
陇南人,1991年1月加入中国共产党,省委党校研究生学历,1992年7月参加工作。1989.09--1992.07 天水师专中文系汉语言文学专业...
金昌市
发展改革委简介
答:
金昌市
的发展与改革工作机构依据省委办公厅和省政府办公厅的文件(省委办发〔2009〕102号和
市委
办发〔2010〕3号)进行调整,成立了金昌市发展和改革委员会,同时整合了原市物价局、市经济委员会和市建设局的部分职能。这个新的市政府工作部门的职责内容如下:首先,金昌市发展和改革委员会撤销了由国务院...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
金昌最新领导班子名单
金昌市最新干部任免7月
金昌市历任领导班子名单照片
1986年金昌市委领导班子简介
金昌市现任领导班子简历
金昌市历任委常委书记
金昌市历任书记一览表
现任金昌市市委常委
金昌市最新任免2024年公告