22问答网
所有问题
当前搜索:
中国石化党委书记
中国
石油和化工勘察设计协会的理事成员
答:
理 事 长袁 纽 原化工部建设协调司 副司长副理事长(按姓氏笔画排序)丁 叮 东华工程科技股份有限公司
党委书记
董事长王志远 中国天辰化学工程公司 总经理王选洲 中国成达工程公司 党委书记兼副总经理闫少春
中国石化集团
洛阳石油化工工程公司 总经理刘家明 中国石化工程建设公司 总经理李文绮 中国石油...
刘家明的工作经历
答:
高级工程师。1996.02——1996.11,
中石化
北京设计院工艺室主任。1996.11——1998.10,中石化北京设计院副院长。1998.10——1998.12,中石化北京设计院(BDI)院长。1998.12——1999.07,中石化北京设计院(BDI)院长、
党委书记
。1999.07——2001.12,
中国石化
工程建设公司(SEI)副总经理。
毕荔年人物简介
答:
在他的职业生涯中,毕荔年曾担任过多个重要职务。他曾任
石油化工
部规划局副局长,化工部炼油化工司副司长,之后又晋升为
石化
总公司规划院副院长。在出版领域,他担任过出版社社长,同时也担任信息所所长和
党委书记
,领导并推动了行业信息的传播和发展。目前,毕荔年先生活跃在多个专业领域,他是
中国
世界...
孙焕泉是哪里人?
中国石化
职工监事
答:
中国石化胜利油田分公司总经理;2011年10月起任胜利石油管理局局长、
党委
副
书记
;2016年12月起任中国石化油田勘探开发事业部主任;2018年1月起任
中国石化集团公司
职工监事;2018年5月起任中国石化国际石油勘探开发有限公司副董事长;2019年8月起任中国石化副总工程师;2020年5月起任中国石化职工代表监事。
喻宝才是什么职称?
中国石化
非执行董事
答:
喻宝才:高级工程师,经济学硕士。1999年9月起任大庆
石化
公司副总经理,2001年12月起任大庆石化公司总经理、党委副书记,2003年9月起任兰州石化公司总经理、
党委书记
,2007年6月起任兰州石化公司总经理、党委副书记、兰州
石油化工
公司总经理,2008年9月起任
中国
石油天然气集团公司党组成员、副总经理,2011...
石油化工
管理干部学院现任领导班子成员都有谁?
答:
石油化工
管理干部学院的现任领导团队如下:</ 首先,我们有亓玉台院长(校长)</,他身兼多职,担任
党委书记
、纪委书记以及副院长(副校长)兼党委副书记的角色,体现了他在学院的全面领导和管理。林鹍副院长(副校长)</和党委委员的身份,他在学院的运营和决策中扮演着重要的角色。陈家阳副院长(副...
清华博士、曾执掌九江
石化
年缴税超百亿,深圳新市长有多牛?
答:
4. 覃伟中的职业生涯始于
中国石化
总公司计划部长远规划处助理工程师、工程师岗位,之后在中国石化系统内逐步晋升,直至2008年担任
中国石油化工集团公司
发展计划部副主任兼中国石化新能源办公室主任。5. 2010年7月,覃伟中调任九江,在中国石化九江石油化工总厂厂长、
党委
副
书记
、中国石化股份有限公司九江分公司...
中华健康快车基金会的理事成员
答:
全国人大常委会原副秘书长梁国聚 广东省政协副主席何光暐 第十一届全国政协常委、
中国
旅游协会名誉会长李剑阁 中国国际金融有限公司董事长、国务院发展研究中心原副主任王瑞祥 全国政协提案委员会副主任、中国机械工业联合会会长、
党委书记
、全国政协外事委员会副主任秘书长殷大奎 中国医师协会会长马秀娟中国健康和...
李安喜的人物经历
答:
2010年7月至2012年11月
中国石化集团
总经理助理兼齐鲁石化总经理。2012年5月当选中国共产党第十八次全国代表大会代表。2012年8月中国石化集团总公司党组号召,全系统干部职工向李安喜同志学习。2012年11月至今任中国石化集团职工董事、总经理助理、齐鲁石化总经理、
党委书记
。2013年1月当选第十二届全国人大代表...
寿东华是谁?
中国石化
财务总监
答:
寿东华:寿女士是正高级会计师,工商管理硕士。2010年7月起任
中国石化
镇海炼化分公司总会计师;2014年10月起任中国石化人事部副主任;2017年8月起任中国石化镇海炼化分公司
党委书记
、副总经理;2018年8月起任
中国石油化工
集团有限公司财务部主任兼盛骏国际投资有限公司董事长;2019年12月起任中国石化财务部...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜