22问答网
所有问题
当前搜索:
市委政研室副主任什么级别
李群14.中共马鞍山市委常委、
市委政
法委书记
答:
1995年11月至1998年10月,李群担任安徽省马鞍山市纪委调
研室的
正科级纪检员。1998年10月至1999年7月,她晋升为调
研室主任
,同时担任副处级职务。1999年7月至2001年6月,她担任安徽省马鞍山市纪委常委、市监察局副局长。2001年6月至2003年2月,她担任市纪委副书记、秘书长。随后,她从2003年2月至20...
社会工作1+7
什么
意思
答:
市委
办公厅、组织部、宣传部、政法委、
政研室
,市政府办公厅,市发展改革局、教育局、公安局、民政局、司法局、财政局、人事局(编办)、劳动保障局、文化局、卫生局、人口计生局、法制办、外事办,市总工会,团市委,市妇联,市残联,六区及光明新区一位负责同志组成,领导小组办公室设在市民政局,由刘润华同志任
主任
。
蒋国梁工作简历
答:
1986年3月至1989年4月,他担任湘潭市委宣传部办公室主任,之后晋升为副部长。1990年3月至1991年7月,他转任湘潭县委副书记,后又在市委办公室担任主任职务,直至1995年8月,他成为湘潭
市委副
秘书长,兼
市委政研室主任
,并在此期间参加了人民大学区域经济研究所的研究生课程进修。1995年8月至2000年11月...
申斯春现在职务是
什么
答:
申斯春,1963年2月生于江苏省宿迁市,1984年7月毕业于淮阴师院。1984年参加工作,自1986年起长期在
党委
系统从事政策研究工作。历任县级宿迁
市委研究室主任
、宿迁市新庄乡乡长助理、张家港市委研究室科长、江苏省委研究室农村处副处长、正处级调研员,2001年下派地级宿迁市工作,现任
市委副
秘书长、研究室主任...
敬均平主要经历
答:
1992年9月至1993年9月,他在中共南充地委
政研室
担任
副主任
和副科长,职务不断提升。1993年9月至1994年12月,他转至广安地区行署办,担任副主任,后升任副秘书长,并在1995年3月至1999年3月期间,他成为地区地志办主任,
级别
提升至正县级,同时他还参加了四川省社科院研究生班的工业企业管理专业学习...
青岛市地方税务局的领导信息
答:
历任职务:1975年11月莱西县化肥厂工人、文书、团总支书记,1980年10月任莱西县化工公司文书、团委副书记,1981年10月任莱西县委办公室秘书,1987年3月任莱西县委办公室秘书科科长,1988年9月任莱西县委办公
室副主任
,1990年9月任莱西县(市)委办公室副主任兼
政策研究室主任
,1992年4月任莱西
市委
办公...
杨润贵工作经历
答:
杨润贵的职业生涯始于1980年9月至1985年1月,他在山西财经学院商业经济专业完成了学业,毕业后开始了他的职业生涯。1985年1月至1990年6月,他在珠海
市委政研室
担任科员和副科长,期间还曾于1992年9月至1993年6月在澳门环球公司担任副总经理的职务。1993年6月至1994年5月,他担任珠海港管理区办公
室主
...
山西吕梁
市委
办公
室主任
答:
1980年5月至1981年8月任共青团侯马
市委副
书记;1981年8月至1984年3月,任侯马市高村公社
党委
常委、副主任。1984年3月至1992年9月,山西省委政研室干事、工业处副处长、地县处处长;1992年9月至1997年1月,任山西省委
政研室副主任
。1997年1月至2000年10月,任山西省委农村工作领导小组办公室副主任...
西安副市长是谁
答:
宝鸡市委书记、市人大常委会
主任
,西安
市委副
书记、市政府副市长、党组副书记,西安市委副书记、市政府副市长、代市长、党组书记。2016年2月至今任西安市委副书记,市政府市长、党组书记。2017年2月在西安市第十六届人民代表大会第一次会议上当选为西安市人民政府市长。第十二届全国人大代表,陕西省第十、...
郭忠的主要经历
答:
襄樊
市委政研室
城市经济科科长;1992.06—1997.04,襄樊市建委办公
室主任
(1994.12明确副县级);1997.04—1998.07,襄樊市园林局党组副书记、副局长(期间:1997.09—1997.11市委党校县处级班学习);1998.07—2000.04,襄樊市建委
副主任
、党委委员,市汉江大桥管理处党委书记、主任(1999.05明确正...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜