第1个回答 2024-05-29
龚建春的工作经历如下:
1992年8月至1995年8月,龚建春在水北镇农技站担任技术员,并同时担任团委书记和党委秘书,积累了初步的专业和技术管理经验。
1998年1月至同年10月,他晋升为邵武团市委副书记,负责主持日常工作,这段时期他的组织和领导能力得到了进一步锻炼。
1998年10月至2002年4月,龚建春成为邵武市团市委书记,致力于青年工作的规划和实施,展现出卓越的青年工作领导才能。
2002年4月至2002年8月,他转任邵武市交通局局长,这一角色让他深入理解和掌握了交通运输领域的管理职责。
2002年8月至2004年3月,龚建春担任洪墩镇党委书记,他的行政管理能力和地方治理能力在此期间得到了提升。
2004年3月至2007年1月,他继续担任拿口镇党委书记,期间致力于镇级社区的建设和管理,积累了丰富的基层工作经验。
2007年1月至2010年1月,龚建春的职务进一步提升,成为武夷山市政府的副市长,他在这个平台上参与了城市的规划和发展决策。
自2010年至今,他一直担任邵武市政府副市长,负责城市各项事务的协调和管理,展现出稳定和高效的工作表现。他的职业生涯涵盖了多个关键领域,显示了他在不同岗位上的扎实功底和持续发展。